-
Francisco Díaz Santos Bullón (Guardo, 4 de diciembre de 1687 - Burgos, 17 de febrero de 17641) fue un eclesiástico y hombre de estado español, obispo de Barcelona,2 vicario general castrense,3 obispo de Sigüenza,4 arzobispo de Burgos y gobernador del Consejo de Castilla.5
Predecesor:
Francisco del Castillo y VeintimigliaObispo de Barcelona
1748 - 1750Sucesor:
Manuel López AguirrePredecesor:
Francisco del Castillo y VeintimigliaVicario general castrense
1749 - 1750Sucesor:
Buenaventura de CórdobaPredecesor:
Gaspar José Vázquez TabladaGobernador del Consejo de Castilla
10 de septiembre de 1749 - 11 de octubre de 1751Sucesor:
Diego de Rojas y ContrerasPredecesor:
José García y CastroObispo de Sigüenza
1750 - 1761Sucesor:
José Patricio de la Cuesta y VelardePredecesor:
Onésimo de Salamanca y ZaldívarArzobispo de Burgos
1761 - 1764Sucesor:
José Javier Rodríguez de ArellanoReferencias
- Catholic hierarchy.
- Jaime Villanueva: Viage literario á las iglesias de España, tomo XVIII, págs. 75-76.
- Arzobispado castrense de España.
- Antonio Herrera Casado: Heráldica seguntina: La Catedral de Sigüenza, pág. 159.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Procura comentar con libertad y con respeto. Este blog es gratuito, no hacemos publicidad y está puesto totalmente a vuestra disposición. Pero pedimos todo el respeto del mundo a todo el mundo. Gracias.